J.O. 264 du 13 novembre 2004
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 27 octobre 2004 portant nomination au Conseil national des universités pour les disciplines pharmaceutiques (sections 39, 40 et 41)
NOR : MENP0402425A
Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 27 octobre 2004, sont nommés membres du Conseil national des universités pour les disciplines pharmaceutiques au titre de l'article 4 du décret no 92-70 du 16 janvier 1992 modifié :
1er COLLÈGE
Professeur des universités et assimilés
Section 39 : sciences physico-chimiques
et technologies pharmaceutiques
M. Arnaud (Philippe), université de Rouen.
M. Benoit (Jean-Pierre), université d'Angers.
M. Courriere (Philippe), université Toulouse-III.
Mme Eon-Burgot (Gwenola), université Rennes-I.
Mme Holtzscherer-Vauthier (Christine), université Paris-XI.
M. Prognon (Patrice), université Paris-XI.
Section 40 : sciences du médicament
Mme Aboulker-Begue (Dominique), université Paris-V.
M. Calop (Jean), université Grenoble-I.
M. Houin (Georges), université Toulouse-III.
Mlle Saux (Marie-Claude), université Bordeaux-II.
M. Sichel (François), université de Caen.
M. Vanelle (Patrice), université Aix-Marseille-II.
Section 41 : sciences biologiques pharmaceutiques
M. Artur (Yves), université de Dijon.
M. Barin (Francis), université de Tours.
M. Courtecuisse (Régis), université Lille-II.
M. Fliniaux (Marc), université d'Amiens.
Mme Hugonnard-Grillot (Renée), université Grenoble-I.
Mme Robert-Seilles (Estelle), université de Besançon.
2e COLLÈGE
Maître de conférences des universités et assimilés
Section 39 : sciences physico-chimiques
et technologies pharmaceutiques
M. Auzeloux (Philippe), université Clermont-Ferrand-I.
M. Choisnard (Luc), université Grenoble-I.
M. Chourpa (Igor), université de Tours.
M. Khan (Mustayeen), université d'Angers.
Mme Leroy-Pigault (Claire), université Strasbourg-I.
Mme Thevenin-Bolzinger (Marie-Alexandrine), université Lyon-I.
Section 40 : sciences du médicament
Mme Aulois-Griot (Marine), université Bordeaux-II.
Mme Bobillier-Chaumont-Devaux (Sylvie), université de Besançon.
Mlle Fernandez (Christine), université Paris-XI.
Mlle Hannothiaux (Marie-Hélène), université Lille-II.
Mme Mougenot-Chambon (Renée), université Lyon-I.
Mme Voutquenne-Nazabadioko (Laurence), université de Reims.
Section 41 : sciences biologiques pharmaceutiques
Mme Basset-Pinel (Claudine), université Grenoble-I.
Mme Chosson (Elisabeth), université de Rouen.
M. Gantzer (Christophe), université Nancy-I.
Mme L'Azou (Béatrice), université Bordeaux-II.
M. Le Naour (Richard), université de Reims.
Mme Peynet (Jacqueline), université Paris-V.
Le mandat des membres élus et des membres nommés au titre de l'article 4 du décret no 92-70 du 16 janvier 1992 modifié, pour les disciplines pharmaceutiques, prend effet au 29 novembre 2004.